Informazioni su Alain Balet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alain Balet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4201770, Ufficio del registro di commercio Vallese
Relais du Cervin SA, à Conthey, CH-626.3.003.843-0, exploitation d'un bar à café, restaurant, et toutes opérations commerciales mobilières liées, société anonyme (FOSC no 118 du 20.06.1996, p. 3676).
Personnes et signatures radiées:
Balet, Alain, de Saint-Léonard, à Conthey, président, avec signature collective à deux;
Dayer, Jean-Pierre, de Hérémence, à Hérémence, vice-président, avec signature collective à deux;
Glassey, Henri-Bernard, de Nendaz, à Veysonnaz, secrétaire, avec signature collective à deux;
Schwéry, Yves, de Saint-Léonard, à Bramois (Sion), organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Imboden-Mounir, Blanca, de Salquenen et Miège, à Sion, présidente, avec signature individuelle;
Imboden, Stephan, de Saint-Nicolas, à Sion, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle;
Eric Rossier, à Sion, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 3971494, Ufficio del registro di commercio Vallese
Rhône Basket SA, à Martigny, CH-621.3.007.116-7, Ch. de Saragoux 7, 1920 Martigny, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
1.06.2007.
But:
promouvoir et développer le basketball d'élite, masculin et féminin, dans le Valais;
garantir la gestion sportive, administrative et financière des équipes élites évoluant dans l'une des ligues nationales de basketball suisse;
toutes opérations financières ou commerciales convergentes à son but;
prise de participations.
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions de CHF 1'000.-- nominatives avec clause d'agrément.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Follonier, Olivier, de Evolène, à La Forclaz VS (Evolène), président, avec signature collective à deux sauf avec le vice-président;
Gaspari, Sandro, de Martigny, Fully, vice-président, avec signature collective à deux sauf avec le président;
Michellod, Bernard, de Bagnes, à Martigny, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Balet, Alain, de Saint-Léonard, à Conthey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Fiduciaire Laurent & Benoît Bender SA, à Martigny, organe de révision.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Cave des Trois Collines Sàrl, à H é r é m e n c e , exploitation d'un commerce de vins en vrac et en bouteilles, exploitation de vignes et exercice de toute activité dans la domaine viticole et vinicole, société à responsabilité limitée (FOSC du 12.02.1997, no 28, p. 952).
Modification des statuts:
06.02.2001.
Inscription ou modification de personnes:
Balet, Alain, de Saint-Léonard, à Conthey, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 11'000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 15'000];
Dayer, Jean-Pierre, de Hérémence, à Hérémence, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 11'000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 15'000];
Dayer, Antoine, de Hérémence, à Hérémence, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 15'000];
Germanier, Stéphane, de Conthey, à Conthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 21'000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 30'000];
Evéquoz, Bertrand, de Conthey, à Conthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 22'000. [statuts modifiés en conséquence et sur d'autres points non soumis à publication].