Informazioni su Tobias Bald
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Tobias Bald
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006024502, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Panoff Consulting GmbH, in Baar, CHE-391.840.076, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, S.0, Publ. 2339851).
Statutenänderung:
12.04.2024.
Domizil neu:
Arbachstrasse 2d, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per E-Mail, auf elektronischem Weg oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht, an die letzten im Stammanteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 11.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinmann, Thomas, von Zürich, in Einsiedeln, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panoff, Ralph, von Glarus Süd, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bald, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Getxo (ES), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Falkenberg, Dr. Alexander Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Höhn, Reto, von Wädenswil, in Dürnten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2339851, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Panoff Consulting GmbH, in Baar, CHE-391.840.076, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2015, Publ. 2306915).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bald, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Getxo (ES), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Falkenberg, Dr. Alexander Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Höhn, Reto, von Wädenswil, in Dürnten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Steinmann, Thomas, von Zürich, in Einsiedeln, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Panoff, Ralph, von Glarus Süd, in Kloten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00].