Informazioni su Monika Bärfuss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monika Bärfuss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4299237, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
S + B Baumanagement AG, in Olten, CHE-108.443.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4184533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärfuss, Monika, von Eggiwil, in Obergösgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Roman, von Wolfwil, in Hauenstein-Ifenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7140940, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
S + B Baumanagement AG, in Olten, CH-249.3.003.308-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2012, S. 0, Publ. 6531416).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärfuss, Monika, von Eggiwil, in Obergösgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Belke, Oliver, von Lostorf, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Geissmann, Marcel, von Hägglingen, in Hunzenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Huber, Markus, von Eppenberg-Wöschnau, in Obergösgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Ryser, Martin, von Niederönz, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Blättler, Christof, von Hergiswil NW, in Wikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Keller, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4775722, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Baveco Distribution GmbH, in Obergösgen, CH-249.4.003.833-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.1998, S. 0).
Statutenänderung:
4.12.2008.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 26.10.1998 sind im Sinne von Art. 777c Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und Sachübernahme: Bürogeräte, Kommunikationsmittel und Büromobiliar gemäss Vertrag mit detaillierter Liste vom 26.10.1998 zum Preis von CHF 12'580.--, wovon CHF 12'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 580.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.12.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärfuss, Willy, von Eggiwil, in Obergösgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 16'000.--];
Bärfuss, Monika, von Eggiwil, in Obergösgen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.--].