Informazioni su Peter Bär
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Bär
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Bär
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006022588, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Stiftung SK Trogen 1821, in Trogen, CHE-372.966.564, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005746293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Peter, von Ottenbach, in Trogen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005821119, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Stiftung Krone Trogen 1727, in Trogen, CHE-467.509.925, c/o Urs von Däniken, Gfeld 24, 9043 Trogen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
15.08.2023.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt den Erwerb, die Sanierung und den Erhalt des Gebäudes Hotel Krone, Landsgemeindeplatz 3, 9043 Trogen (nachfolgend als Hotel Krone bezeichnet) mit den historischen Konstruktionen (Böden, Wände, Decken) sowie den historischen Ausstattungen (Parkette, Wandtäfer, Einbauschränke, Türen, Treppen, Kachelöfen etc.). Mit der Vermietung und Verpachtung dieser Räume sollen diese für die Bevölkerung zugänglich und die Nutzung des Saales für private und öffentliche Veranstaltungen möglich bleiben. Die Stiftung stellt die finanziellen Mittel für den Erwerb, die Sanierung und den Erhalt der Liegenschaft Hotel Krone in Trogen sicher. Die Stiftung hat keinen Erwerbs- oder Selbsthilfezweck und erstrebt keinen Gewinn.
Eingetragene Personen:
von Däniken, Urs, von Subingen und Stüsslingen, in Trogen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Peter, von Ottenbach, in Trogen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Samuel, von Trogen, in Trogen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inhelder, Mathias, von Sennwald, in Trogen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Marc, von Quarten, in Trogen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhauser+Rosa Treuhand GmbH (CHE-110.165.850), in Gaiserwald, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005737674, Ufficio del registro di commercio Glarona
Textil Baer AG, in Glarus Nord, CHE-106.148.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447663).
Firma neu:
Textil Baer AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG, Bahnhofstrasse 33, 8867 Niederurnen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.04.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Madeleine, von Ottenbach, in Glarus, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Peter, von Ottenbach, in Trogen, Mitglied, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].