Informazioni su Dialma Jakob Bänziger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dialma Jakob Bänziger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DR Druckerei Richterswil AG, in R i c h t e r s w i l , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.1998, S. 7663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Dialma Jakob, von Zürich und Lutzenberg, in Richterswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wengle, Dr. Richard, von Richterswil und Kreuzlingen, in Richterswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hatt, Rudolf, von Waltalingen, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure + Planer SIA ASIC Diplomingenieure ETH, in Altstätten, Tiefenackerstrasse 4, 9450 Altstätten, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure SIA ASCI Diplomingenieure ETH.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Kollektivgesellschaft.
Hauptsitz:
Buchs SG.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
18.12.1975 [letzte Publikation: SHAB Nr. 37 vom 22.02.1996, S. 1047].
Zweck Hauptsitz:
Ingenieurbüro für Brückenbau, Hoch- und Tiefbau, Bauleitungen, Sanierungen, Ingenieurbiologie, Bauphysik, Expertisen, Beratungen.
Eingetragene Personen:
Bacchetta, Aldo, von Astano, in Thalwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bänziger, Dialma Jakob, von Zürich und Lutzenberg, in Richterswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Brändli, Werner, von Dürnten, in Maienfeld, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Köppel, Albert Josef, von Au SG, in Buchs SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Walser, Reto, von Grüsch, in Altstätten, mit Einzelprokura.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure + Planer SIA ASIC Diplomingenieure ETH, in Mels, Butzerrainstrasse, 8887 Mels, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure + Planer SIA ASIC Diplomingenieure ETH.
Rechtsnatur:
Kollektivgesellschaft.
Hauptsitz:
Buchs SG.
Eingetragen im HRG am HS:
18.12.1975 [letzte Publikation: SHAB Nr. 127 vom 04.07.1995, S. 3740].
Zweck:
Ingenieurbüro für Brückenbau, Hoch- und Tiefbau, Bauleitungen, Sanierungen, Ingenieurbiologie, Bauphysik, Expertisen, Beratungen.
Eingetragene Personen:
Bacchetta, Aldo, von Astano, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bänziger, Dialma Jakob, von Zürich und Lutzenberg, in Richterswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Brändli, Werner, von Dürnten, in Maienfeld, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Köppel, Albert Josef, von Au SG, in Buchs SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Walser, Rolf, von Rehetobel, in Heiligkreuz (Mels), mit Einzelprokura.