Informazioni su Roland Bächli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Bächli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2959005, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ABB Schweiz AG, in Baden, CHE-101.538.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2902691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächli, Roland, von Würenlingen, in Lengnau (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marotta, Enzo, italienischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mrose, Beda, von Magden, in Klingnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petit, Madeleine, französische Staatsangehörige, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Gilbert, von Schwändi, in Ehrendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akanji, Abimbola, von Bussnang, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Elisabeth, von Zürich, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordan, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stumm, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4831800, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ABB Schweiz AG, in Baden, CH-400.3.008.861-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2008, S. 1, Publ. 4626234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothenbühler, Adrian, von Oberdorf SO, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernauer, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Birkenau (DE)];
Staiblin, Jasmin, deutsche Staatsangehörige, in Bäch SZ , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbaden];
Aebersold, Lorenz, von Basel, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächli, Roland, von Würenlingen, in Lengnau AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischmann, Jürg, von Altendorf, in Niederglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Remo, von Meggen, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ABB Network Partner AG, in Baden, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Produkten, Anlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.1998, S. 7100).
Statutenänderung:
22.12.1998.
Firma neu:
ABB Power Automation AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ABB Power Automation SA) (ABB Power Automation Ltd).
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Produkten, Anlagen, Systemen, schlüsselfertigen Installationen sowie Erweiterung von und Serviceleistungen an schutz-, stations- und leittechnischen Anlagen im elektrischen und nicht-elektrischen Bereich;
die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, Zweigniederlassungen gründen und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Florian, von Grabs, in Würenlos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niinivaara, Mikko Aarne, finnischer Staatsangehöriger, in Vaasa (FI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berner, Dr. Gianni, von Unterkulm, in Baden, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faisst, Dr. Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonnenmoser, Alois, von Winterthur, in Niederrohrdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jezler, Stephan, von Schaffhausen, in Gansingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Dürr, Josef Anton, von Gams, in Remetschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Hirth, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Mellingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächli, Roland, von Würenlingen, in Lengnau AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Charlier, Léon, belgischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Conti, Dr. Paolo, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Duerr, Franz-Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ensted, Pierre, schwedischer Staatsangehöriger, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Karpf, Rolf, von Jonen, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Landis, Robert, von Thalwil, in Turgi, mit Kollektivprokura zu zweien;
Metzner, Helmut, von Niederrohrdorf, in Niederrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Franz, von Kaisten, in Niederrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scherrer, Hans-Kaspar, von Stein SG, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Troendle, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Dogern (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Von der Weid, Frédéric, von Fribourg, in Turgi, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wuersten, Marc, von Gebenstorf, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zipfel, Franz, von Baden, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.