Informazioni su Dieter Konrad Bachofner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Konrad Bachofner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005570824, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Zelghof Finanz AG, in Schaffhausen, CHE-102.768.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züst, Urs, von Wolfhalden, in Löhningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Dieter Konrad, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005134620, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Zelghof Finanz AG, in Schaffhausen, CHE-102.768.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4314799).
Statutenänderung:
23.03.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Finanz-, Beratungs- und Vermittlungsgeschäften. Sie kann ferner gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten und alle übrigen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
260 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 260 Inhaberaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Dieter Konrad, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bachofner, Dieter, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4470856, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Zelghof Finanz AG, in Schaffhausen, CH-290.3.004.744-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2006, S. 10, Publ. 3521654).
Statutenänderung:
30.04.2008. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache]. Laut Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.4.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckert, Evelyne, von Horgen, in Neuhausen am Rheinfall, Vizepräsidentin, mit Unterschrift zu zweien;
Furrer, Markus, von Erstfeld, in Schaffhausen, Präsident, mit Unterschrift zu zweien;
Eckert, Urs Niklaus, von Horgen, in Flurlingen, Mitglied, mit Unterschrift zu zweien;
Heller, Marc, von Schaffhausen, in Frauenfeld, Mitglied, mit Unterschrift zu zweien;
Iconsult C. Isenring, in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züst, Urs, von Wolfhalden, in Löhningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Bührer, Thomas, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Bachofner, Dieter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.