Informazioni su Roger Bachmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roger Bachmann
Ultimi comunicati FUSC: Roger Bachmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005753265, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
1A3D GmbH, in Niederglatt, CHE-274.487.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355192).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Roger, von Bottenwil, in Niederglatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bachmann, Kateryna, von Bottenwil, in Niederglatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ukrainische Staatsangehörige, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005355192, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
1A3D GmbH, bisher in Freienwil, CHE-274.487.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005245496).
Statutenänderung:
03.12.2021.
Sitz neu:
Niederglatt.
Domizil neu:
Rütiwiesenstrasse 28, 8172 Niederglatt ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Roger, von Bottenwil, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bachmann, Kateryna, ukrainische Staatsangehörige, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Bachmann, Beat, von Bottenwil, in Freienwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2272419, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
friLINE AG, in Bülach, CHE-102.357.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2092233).
Statutenänderung:
07.05.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Am Schanzengraben 25, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Immobilien, das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie die Ausführung von Treuhandarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch schriftliche Mitteilung. Als schriftliche Mitteilung bzw. Zustimmung gilt eine Mitteilung oder Zustimmung per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Roger, von Bottenwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Reto Peter, von Huttwil, in Gambarogno, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Semmelbauer, Jochen Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Unterschleissheim (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buchholz, Stephan Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zweibrücken (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.