Informazioni su Daniel Bachmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Bachmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Bachmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005895407, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Swiss Cloud Workplace GmbH, in Lachen, CHE-257.443.353, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263435).
Statutenänderung:
22.11.2023.
Firma neu:
virtualpc GmbH. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diso AG (CHE-104.014.591), in Bern, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meienberg, Daniel, von Neuheim, in Bolligen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
UCSP Schweiz AG (CHE-421.239.247), in Lachen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bachmann, Daniel, von Wollerau, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kägi, Kaspar, von Rüti (ZH), in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005064525, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
beachplus.ch ag, in Einsiedeln, CHE-112.856.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, S.0, Publ. 2545447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Martin, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Daniel, von Wollerau, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iten, Michael, von Oberägeri, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004558556, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
BWI AG, in Feusisberg, CHE-114.640.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Daniel, von Wollerau, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieser, Stefan, von Teufen (AR), in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.