Informazioni su Alice Bachmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alice Bachmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5350650, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Heimatwerk Bauma, in Bauma, CH-020.5.900.577-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2001, S. 7336).
Statutenänderung:
06.05.2003.
Firma neu:
Genossenschaft Heimatwerk Züri Oberland.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 200.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Zirkular. Gemäss Erklärung vom 01.04.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reiser, Stephan, von Pfäffikon, in Bauma, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Alice, von Dinhard, in Dinhard, Vizepräsidentin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joseph, Rosa Maria, von Bronschhofen, in Hittnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Elisabeth, von Fischenthal, in Bauma, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Dr. Laurenz, von Wetzikon ZH und St. Gallen, in Wetzikon ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nef, Walter, von Urnäsch, in Bauma, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Hansrudolf, von Hittnau, in Hittnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Jakob, von Bauma, in Bauma, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertels, Rudolf, von Bauma, in Bauma, Mitglied der Verwaltung und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonaldi, Roland, von Oberglatt, in Turbenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Felix, von Bäretswil, in Bauma, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Susanne, von Zürich, in Bubikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schläpfer, Brigitte, von Rehetobel und Fischenthal, in Bauma, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wanner, Christine, von Bergdietikon, in Bäretswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführerin und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft zur Förderung der Heimarbeit im Zürcher, Oberland, in Bauma, Genossenschaft (SHAB Nr.62 vom 29.3.1995 S.1725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinggeler, Rosmarie, von Zürich, in Sternenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Ursula, von Fischenthal, in Bauma, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Ruth, von Gersau und Oetwil an der Limmat, in Hittnau, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vorndran, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Bauma, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiser, Stephan, von Pfäffikon, in Bauma, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Alice, von Dinhard, in Dinhard, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: Mitglied).