Informazioni su Stefan Bacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Bacher
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Bacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1321685, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 73, 80, 130 und 47 vom 16.4.2010, 27.04.2010, 07.07.2011 und 08.03.2013 publizierten TR-Eintrag Nr. 14297, 15502, 24240 und 7932 vom 12.04.2010, 21.04.2010, 04.07.2011 und 05.03.2013SOCIETE GENERALE Private Banking (Suisse) SA, succursale de Zurich, in Zürich, CHE-158.181.103, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1169271).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burstin, Avy, französischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Di Giuseppe, Nunzio, von Genève, in Lindau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Genf, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuthold, Matthias, von Zürich, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kienle, Peter, von Rickenbach TG, in Thalwil, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bacher, Stefan, von Gossau SG, in Wittenbach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Clemen-Koroleva, Natalia, russische Staatsangehörige, in Tuggen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fetz, Andreas, von Domat/Ems, in Regensdorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Alexander, von Wädenswil, in Wädenswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mathez, Bertrand, von Tramelan, in Thalwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Veneziano, Filippo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wijkström, Claes, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .
Numero di pubblicazione: 6243164, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SOCIETE GENERALE Private Banking (Suisse) SA, succursale de Zurich, in Zürich, CH-020.9.002.023-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2010, S. 24, Publ. 5920070).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deltchev, Kiril Marinov, bulgarischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Michel, von Winterthur, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maffeis, David, italienischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schirrmeister, Philippe, von Basel, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bacher, Stefan, von Gossau SG, in Wittenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Fetz, Andreas, von Domat/Ems, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2322930, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SG Private Banking (Suisse) SA, succursale de Zurich, in Zürich, Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Bank mit einer privaten und institutionellen schweizerischen und ausländischen Kundschaft, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2004, S. 21, Publ. 2154378).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thurnheer, Jürg, von Berneck, in Wetzikon ZH, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meierhans, Frédéric, von Amlikon-Bissegg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aegerter, Daniel, von Gurzelen, in Küsnacht ZH, stellvertretender Leiter der Zweigniederlassung , mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach ZH];
Büsser, Arno, von Amden, in Freienbach, Direktor und Leiter der Zweigniederlassung , mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon ZH];
Jaggi, Thomas, von Zürich, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Albisser, Christoph, von Horw und Werthenstein, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw];
Di Giuseppe, Nunzio, von Genf, in Lindau, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietlikon];
Fragniere, Bernard, von Freiburg, in Schlossrued, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri AG];
Ghittini, Renato, von Giubiasco, in Freienbach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau];
Sampietro, Chris, von Lugano, in Wollerau, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bonaduz];
Bacher, Stefan, von Gossau SG, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wil SG];
Kramer, Harald, von Zürich, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Gränichen];
Poncioni, Marc, von Onsernone, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Mies];
Seiler, Lottie, von Tägerig, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Brugg].