Informazioni su Christiane Aymon
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christiane Aymon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004612162, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Ertenz Sàrl, à Sierre, CHE-115.751.216, société à responsabilité limitée (No. FOSC 116 du 18.06.2010, p.24, Publ. 5683540).
Modification des statuts:
26.03.2019.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Rue de la Dixence 10, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Aymon, Christiane, de Ayent, à Ayent, associée, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.00;
Aymon, Céline, de Ayent, à Ayent, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.00;
Aymon, Johanna, de Ayent, à Ayent, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.00;
Aymon, Lucien, de Ayent, à Ayent, associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Aymon, Yvan, de Ayent, à Ayent, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 140 parts sociales de CHF 100.00]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 5683540, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Ertenz Sàrl, à Sierre, CH-626.4.012.939-4, Techno-pôle 10, 3960 Sierre, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
10.06.2010.
But:
l'accompagnement de collectivités et d'entreprises dans la mise en place d'une systématique de développement durable (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.--.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personnes inscrites:
Aymon, Yvan, de Ayent, à Ayent, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 140 parts sociales de CHF 100.--;
Aymon, Christiane, de Ayent, à Ayent, associée, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.--;
Aymon, Céline, de Ayent, à Ayent, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.--;
Aymon, Lucien, de Ayent, à Ayent, associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.--;
Aymon, Johanna, de Ayent, à Ayent, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.--. Selon déclaration du gérant du 10.06.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.