Informazioni su Dr. Christina Aus der Au Heymann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Christina Aus der Au Heymann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005976540, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung für psychosomatische, ganzheitliche Medizin Rheinfelden, in Rheinfelden, CHE-101.710.731, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2019, Publ. 1004759571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aus der Au Heymann, Dr. Christina, von Märstetten, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyfeler, Dr. Jürg, von Gondiswil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005659746, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule, in Zollikon, CHE-109.463.447, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bannwart, Gabrielle, von Kirchberg (SG), in Wald (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Biedermann, Dr. Barbara Claudia, von Bäretswil, in Bäretswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blanc Bärtsch, Jasmin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fenner, Dr. Beat M., von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fenner, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klopfstein, Katharina, von Laupen, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koelliker, Thomas, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschurr, Dr. Floris, von Scharans, in Unterengstringen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tuena, Simone, von Basel, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss , Peter, von Kilchberg (ZH), in Oberengstringen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zogg Bai, Rosmarie, von Ossingen, in Mettmenstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
ten Doornkaat Koolman, Nicolasina, von Zürich, in Bregaglia, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Badertscher, Walter, von Eggiwil, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Evans Fuchs, Veronica Pamela Pearl, genannt Pam, britische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muther, Margrit, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigrist, Christoph, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aus der Au Heymann, Dr. Christina, von Märstetten, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Di Cello, Gianna, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pajarola, Ursina, von Lugano, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thürlemann, Raphael, von Waldkirch, in Trogen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005536711, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Alternative Bank Schweiz AG, in Olten, CHE-106.062.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508723).
Statutenänderung:
20.05.2022. Die anlässlich der Generalversammlung vom 26.05.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung fällt dahin, da die Generalversammlung mit Beschluss vom 20.05.2022 erneut eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt hat.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aus der Au, Christina, von Bussnang und Märstetten, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Anna, von Matzendorf, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.