Informazioni su Michael Auf der Maur
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Auf der Maur
Ultimi comunicati FUSC: Michael Auf der Maur
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006071256, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Studio 54 Betriebs GmbH, in Feusisberg, CHE-409.610.164, Dorfstrasse 40, 8834 Schindellegi, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Hotel- und Gastrobetrieben sowie dazugehörenden Nebenbetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.06.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Auf der Maur, Michael, von Ingenbohl, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Curatio Holding AG (CHE-108.743.565), in Feusisberg, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gantner, Roland Jörg, von Flums, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004722266, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wüest Partner AG, in Zürich, CHE-107.379.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auf der Maur, Michael, von Ingenbohl, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Branca, Giovanni, von Biasca, in Ponte Capriasca, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Brändle, Angelika, von Mosnang, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Numero di pubblicazione: 4025669, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'675 vom 17.01.2018 Wüest Partner AG, in Zürich, CHE-107.379.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4004433).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auf der Maur, Michael, von Ingenbohl, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [nicht: Auf der Mauer, Michael, von Ingenbohl, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Jönsson, Dr. Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [nicht: Jönsson, Dr. Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Fislisbach, mit Kollektwprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Müller, Nicolas Othmar, von Zug, in Oberägeri, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [nicht: Müller, Nicolas Othmar, von Zug, in Oberägeri, mit Kollektwprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
von Weissenfluh, Cornelia, von Hasliberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [nicht: von Weissenfluh, Cornelia, von Hasliberg, in Zürich, mit Kollektwprokura zu zweien aber nicht mit emem anderen Prokuristen].