Informazioni su Karl Dominique Aschwanden
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karl Dominique Aschwanden
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005377899, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swisscard AECS GmbH, in Horgen, CHE-104.684.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gullo, Giuseppe, von Pfyn, in Vacallo, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Uglioni, Gregorio, von Locarno, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Aschwanden, Karl, von Sisikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pinggera, Marius, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Daria, von Langnau im Emmental, in Islisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gressé, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hauser, Noémi, von Zürich, in Seon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leuthold, Susanne, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004598581, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pplinvest AG, in Zürich, CHE-172.138.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163661).
Statutenänderung:
15.03.2019.
Firma neu:
DEFMAXX Switzerland AG.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Pflanzschulstrasse 37, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanz- und Vermögensberatung sowie die Vermögensverwaltung für fremde Rechnung (ohne Effektenhändler- und Banktätigkeiten). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Karl Dominique, von Sisikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cantoni, Carmen Vanessa, von Wattenwil, in Trüllikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Puy, Marc André, von Winterthur, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4392693, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swisscard AECS GmbH, in Horgen, CHE-104.684.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2018, Publ. 4016961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davies, Debra, britische Staatsangehörige, in London (UK), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Larkin, Carl John, britischer Staatsangehöriger, in Bognor Regis (UK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bleichenbacher, Stefan, von Mörschwil, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürchler, Daniel, von Bergdietikon, in Eglisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Calori, Dario, von Randogne, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gazzoni, Giancarlo, von Rorbas, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rogoleva, Liubov, israelische Staatsangehörige, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marquez García, Rafael Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aschwanden, Karl, von Sisikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bielser, Michael, von Pratteln, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Büchi, Mathias, von Münchwilen (TG), in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Corbe, Natalia, russische Staatsangehörige, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Desponds, Roman, von Lussery-Villars, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eales, Kenneth Shawn, von Menzingen, in Menzingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: südafrikanischer Staatsangehöriger];
Gross, Yves, von Stäfa, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kurz, André, von Villnachern, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pérez Prat, Ignacio, italienischer Staatsangehöriger, in Sargans, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Mels];
Ruepp, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sangers, Rudolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stanca, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strobel, Alexander, von Wohlen (AG), in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Sustic, Matej, slowenischer Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tuckermann, Meike, deutsche Staatsangehörige, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Völkle, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyssmann, Adrian Thomas, von Neuenegg, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Arx, Patrick, von Egerkingen, in Pfaffnau, mit Kollektivprokura zu zweien.