Informazioni su Siegfried Wilhelm Artmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Siegfried Wilhelm Artmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005052822, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Römisch-katholische Pfarrkirchenstiftung St. Gallus, in Zürich, CHE-259.600.586, Dübendorfstrasse 60, 8051 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
12.12.1945. 10.11.2020.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt folgende Zwecke: A) Den römisch-katholischen Gläubigen der Pfarrei St. Gallus den regelmässigen Gottesdienst zu ermöglichen und für sie die Seelsorge und Fürsorge im weiteren Sinn sicherzustellen;
B) Die Ziele des Verbandes der römisch-katholischen Pfarrkirchenstiftungen der Stadt Zürich zu fördern;
C) Nach Massgabe ihrer finanziellen Möglichkeiten die Ausübung der Werke des Apostolates und der Caritas, vor allem gegenüber den Armen (vgl. c (canon) 1254 § 2 CIC (Codex Iuris Canonici)) auch über die Grenzen der Pfarrei hinaus wahrzunehmen;
D) Ermöglichung von Gottesdiensten, Seelsorge und Fürsorge weiterer Missionen. Die Stiftung verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. [Bemerkung:]Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Chur.
Eingetragene Personen:
Böni, Alfred, von Amden, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Artmann, Siegfried, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Angela, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emma, Sara, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Gerold, von Täsch, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1599933, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung 'Alterswohnungen Probstei' Zürich-Schwamendingen, in Zürich, CHE-101.614.607, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, Publ. 1533713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Artmann, Siegfried, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liguster Treuhand- und Verwaltungs-AG (CHE-107.843.193), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Liguster Treuhand- und Verwaltungs-AG].
Numero di pubblicazione: 1533713, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung 'Alterswohnungen Probstei' Zürich-Schwamendingen, in Zürich, CHE-101.614.607, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1058907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Josef, von Oberwil-Lieli, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Artmann, Siegfried, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Josef, von Küssnacht SZ, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.