Informazioni su Roger Arnold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roger Arnold
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Arnold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4569316, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
generalplan 4 ag, in Luzern, CH-100.3.789.146-3, Alpenquai 4, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
4.07.2008.
Zweck:
Erbringung von Generalplanerarbeiten aller Art im Bauwesen einschliesslich Beratungen und Expertentätigkeiten;
Vermittlung, Erwerb, Verkauf und Belastung von Grundstücken.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. Gemäss Erklärung der Gründer vom 04.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Grimm, Thomas, von Luzern und Trubschachen, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Roger, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hergert, Roland, von Aarau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Thomas, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4004934, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Peter Baumann + Partner AG, in Luzern, CH-100.3.024.989-7, Erbringung von Architektur-, Design- und Planungsleistungen aller Art inklusive Expertentätigkeit und Generalplanung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 06.02.2003, S. 9, Publ. 849288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Peter, von Luzern und Sursee, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
ATLAS Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hergert, Roland, von Aarau, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Arnold, Roger, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
OBT AG, Filiale St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 849288, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Peter Baumann + Partner AG, in Luzern, Erbringung von Architektur-, Design- und Planungsleistungen aller Art inklusive Expertentätigkeit und Generalplanung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2001, S. 5059).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hergert, Roland, von Aarau, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Arnold, Roger, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.