Informazioni su Gaetano Arena
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Gaetano Arena
Ultimi comunicati FUSC: Gaetano Arena
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3823991, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Huebwies-Garage GmbH, in Wila, CHE-115.131.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2516135).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arena, Gaetano, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Volketswil].
Numero di pubblicazione: 3162127, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
1A Personal AG, in Luzern, CHE-115.323.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1718725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arena, Gaetano, von Zürich, in Volketswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reda, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2516135, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Huebwies-Garage GmbH, in Wila, CHE-115.131.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 01.09.2014, Publ. 1689605).
Statutenänderung:
24.11.2015.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Micolucci, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arena, Gaetano, von Zürich, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].