Informazioni su Peter Arbenz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Arbenz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Arbenz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005617905, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kägi Immobilien AG, in Winterthur, CHE-105.951.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004907838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arbenz, Peter, von Andelfingen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treichler, Heiner Christian, von Wädenswil, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004930768, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
IED Gruppe AG, in Hägendorf, CHE-110.610.821, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arbenz, Peter, von Andelfingen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Alfred Thomas, von Visp, in Venthône, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Nicole, von Nunningen, in Oensingen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Stefan, von Naters, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salzmann, Andreas, von Naters, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2910591, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CHE-107.156.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, Publ. 2441987).
Statutenänderung:
21.04.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Erwerb, die Miete, den Betrieb und die Verwaltung von Parkierungsanlagen in Winterthur und der weiteren Umgebung. Sie kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, verwalten und Baurechtsverträge abschliessen. Sie kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im Inland errichten, Vertretungen übernehmen und alle Geschäfte eingehen, die den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt fördern. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen sowie Darlehen aufnehmen. Ausserdem kann sie alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 250.00. [bisher: 1'200 Inhaberaktien zu CHF 250.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen und, falls sachlich geboten, durch einmalige Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arbenz, Peter, von Andelfingen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Störi, Dr. Fridolin, von Glarus Süd, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Günthard-Meier, Barbara, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].