Informazioni su Christian Appert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Appert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005050231, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Cammar AG, in Sattel, CHE-240.710.669, Gewerbestrasse 9, 6417 Sattel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2020. 10.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und die Bewirtschaftung sowie die Veräusserung von Grundstücken und dinglichen Rechten aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.11.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Appert, Christian, von Schwyz, in Oberägeri, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Appert, Martin, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004754194, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stoosbahnen AG, in Morschach, CHE-108.078.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Appert, Christian, von Schwyz, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frauchiger, Marion, von Hirzel, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstad-Rickenbacher, Maria-Gloria, genannt Gloria, von Muotathal, in Morschach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Karl, von Morschach, in Morschach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Suter, Dominik, von Baden, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Suter, Josef, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schelbert, Georges, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gwerder, Bianca, von Schwyz, in Steinen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Paul, von Alpthal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7037356, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stoosbahnen AG, in Morschach, CH-130.0.000.005-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, S. 0, Publ. 6920246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenegger, Martin, von Muotathal, in Muotathal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Appert, Christian, von Schwyz, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zgraggen, Sascha, von Erstfeld, in Morschach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Ivan, von Ingenbohl, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gwerder, Karl, genannt Kari, von Muotathal, in Muotathal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Luzia, von Muotathal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.