Informazioni su Jean Francis Anzévui
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean Francis Anzévui
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004863306, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
La Maison des Alpes, à Evolène, CHE-109.688.839, fondation (No. FOSC 85 du 03.05.2018, Publ. 4210791).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pralong, Pierre-Henri, de Evolène, à Evolène, président, avec signature collective à deux;
Chevrier, Maurice, de Evolène, à Evolène, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Anzévui, Jean Francis, de Evolène, à Evolène, membre, sans droit de signature;
Gross, Michel, de Salvan, à Savièse, membre, sans droit de signature;
Mayoraz, Raphaël, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature;
Neirynck, Jacques, de Ecublens VD, à Ecublens VD, membre, sans droit de signature;
Wuilloud, Charles Louis Edouard, dit Charly, de Collombey-Muraz, à Vétroz, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Zryd, Amédée, de Frutigen, à Denges, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou un autre membre];
Métrailler, Dylan, de Evolène, à Evolène, membre du conseil de fondation, trésorier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Bernhard, Claude-Mone , dite Claude, de Evolène, à Evolène, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Contat, Marguerite, de Rougemont, à Genève, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Pralong, Frédéric, de Evolène, à Evolène, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 1862969, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
La Maison des Alpes, à Evolène, CHE-109.688.839, fondation (No. FOSC 202 du 18.10.2010, p. 18, Publ. 5857566).
Modification de l'acte de fondation:
04.11.2014.
Nouveau but:
La promotion et la présentation du patrimoine culturel et naturel de l'arc alpin, ainsi que ses interactions avec le milieu humain.
Dans ce cadre général, la fondation entend entre autres :
créer un centre de glaciologie et de géologie;
soutenir, dans la mesure de ses moyens, des projets ou des associations visant à une meilleure compréhension du milieu culturel alpin dans son sens le plus large;
favoriser le travail des scientifiques effectuant des travaux de recherche sur ledit milieu;
organiser des expositions, des séminaires d'études et des conférences, etc. (cf. statuts pour but complet).
Nouvelle autorité de surveillance:
Département de la formation et de la sécurité (DFS).
Nouvelle organisation:
[mention de l'organisation biffée d'office suite à la modification de l'ORC entrée en vigueur le 01.01.2012].
Inscription ou modification de personne(s):
Zryd, Amédée, de Frutigen, à Denges, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou un autre membre [précédemment: à Préverenges, vice-président avec signature collective à deux avec le président];
Kunz, Pierre, de Meinisberg, à Bellevue, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: à Genève, membre et secrétaire avec signature collective à deux avec le président];
Chevrier, Maurice, de Evolène, à Evolène, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre du comité directeur avec signature collective à deux avec le président];
Wuilloud, Charles Louis Edouard, dit Charly, de Collombey-Muraz, à Vétroz, membre, sans droit de signature [précédemment: Wuilloud, Charly, membre du comité directeur avec signature collective à deux avec le président];
Anzévui, Jean Francis, de Evolène, à Evolène, membre, sans droit de signature;
Gross, Michel, de Salvan, à Savièse, membre, sans droit de signature;
Mayoraz, Raphaël, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature;
Neirynck, Jacques, de Ecublens VD, à Ecublens VD, membre, sans droit de signature;
Pannatier, Gisèle, de Evolène, à Evolène, membre, sans droit de signature;
Pfeifer, Hans Rudolf, de Zürich, à Lausanne, membre, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 3275270, Ufficio del registro di commercio Vallese
La Maison des Alpes, à Evolène, CH-626.7.006.603-5, promotion et représentation du patrimoine culturel et naturel de l'arc alpin ainsi que ses interactions avec le milieu humain, fondation (FOSC no 242 du 16.12.2003, p. 17, publ. 2030716).
Personne et signature radiée:
Anzévui, Francis, de Evolène, à Evolène, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Kunz, Pierre, de Meinisberg, à Genève, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre du comité directeur];
Chevrier, Maurice, de Evolène, à Evolène, membre du comité directeur, avec signature collective à deux avec le président.