Informazioni su Marc Friedrich Antener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Friedrich Antener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004850644, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Garage Kilcher GmbH, in Worben, CHE-185.912.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antener, Marc Friedrich, von Eggiwil, in Brügg bei Biel (Brügg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilcher, Alexander, von Schwarzenburg, in Arch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4289423, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Betreutes Wohnen zum Sodbrunne GmbH, in Brügg, CHE-114.290.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2013, Publ. 7219812).
Statutenänderung:
28.05.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 29.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antener, Marc Friedrich, von Eggiwil, in Ittigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goetschi, Marco, von Galmiz, in Lyss, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1990665, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Garage Kilcher GmbH, in Arch, CHE-185.912.111, Grünweg 9, 3296 Arch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.02.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Garagebetriebes, Diagnose, Reparaturen und Service von Personenwagen und Motorrädern, den An- und Verkauf von Personenwagen und Motorrädern, An- und Verkauf von Spezialteilen für Personenwagen und Motorrädern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 06.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kilcher, Alexander, von Schwarzenburg, in Brügg bei Biel (Brügg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Antener, Marc Friedrich, von Eggiwil, in Brügg bei Biel (Brügg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.