Informazioni su Dr. Konrad Peter Annasohn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Konrad Peter Annasohn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3576875, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
New Reinsurance Company Ltd., in Zürich, CHE-100.848.775, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Annasohn, Konrad, von Uttwil, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5552982, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nouvelle Compagnie de Réassurances (Nueva Compania de Reaseguros) (Neue Rückversicherungs-Gesellschaft) (Nuova Compagnia di Riassicurazione) (New Reinsurance Company), bisher in Genève, CH-660.0.008.940-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2009, S. 9, Publ. 4997996).
Statutenänderung:
22.02.2010.
Firma neu:
New Reinsurance Company Ltd..
Uebersetzungen der Firma neu:
(Neue Rückversicherungs-Gesellschaft AG) (Nouvelle Compagnie de Réassurances SA) (Nuova Compagnia di Riassicurazione SA).
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Alpenstrasse 3, 8152 Opfikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb jeder Art von Rückversicherung sowie das Erbringen damit verbundener Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften halten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 260'000'000.00.
Liberierung:
CHF 260'000'000.00.
Aktien:
1'300'000 Namenaktien zu CHF 200.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme und beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Die Gesellschaft übernimmt von der Gesellschaft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, in München (DE) gemäss Sachübernahmevertrag vom 25. Oktober 1996 die erste Tranche eines Portefeuilles von Rückversicherungspolicen und verpflichtet sich, im Jahr 1997 die zweite Tranche des besagten Portefeuilles zu übernehmen, wobei für keine der beiden Tranchen eine Vergütung geschuldet ist.].Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax, E-Mail oder sonstige elektronische Mittel) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blunck, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Höpke, Doris, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Lauper, Albert, von Giffers, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Bourgault, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Annecy-le-Vieux (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Sutter, Andreas, von Basel, in Genolier, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher);
Annasohn, Konrad, von Uttwil, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Basel];
Molck-Ude, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Genève];
Drunk, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Thônex];
Werner, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Gy].
Zweigniederlassung:
Opfikon (CH-020.9.003.030-8) (HRA ZH) (wie bisher).