Informazioni su Alex Franz Amstad
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alex Franz Amstad
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005600030, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vorsorgestiftung der MitarbeiterInnen der Bindella Gruppe, in Zürich, CHE-109.740.753, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258316).
Name neu:
Vorsorgestiftung der MitarbeiterInnen der Bindella Gruppe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 17.08.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesendanger, Thomas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Potts, Jacques, von Lucens, in Unterengstringen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Oulens-sur-Lucens, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amstad, Alex, von Beckenried, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggenberger, Reto, von Grabs, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hüppi, Catia, von Gommiswald, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Walter, von Riedholz, in Dällikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niederwil (SO), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3348555, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bindella Immobilien AG, in Zürich, CHE-101.634.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250149).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieffel, Patrick George, von Zürich, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstad, Alex Franz, von Beckenried, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hilpertshauser, Judith, von Dielsdorf, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6534484, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vorsorgestiftung der MitarbeiterInnen der Bindella Gruppe, in Zürich, CH-020.7.900.535-4, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 44, Publ. 4797838). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adam, Hans Peter, von Utzenstorf, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstad, Alex, von Beckenried, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Christian, von Langnau im Emmental, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrarolo, Maria, von Döttingen, in Meikirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.