Informazioni su Christine Ammann-Geisser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Ammann-Geisser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2353271, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Carl Geisser AG, in Frauenfeld, CHE-107.158.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1344915).
Statutenänderung:
26.08.2015.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Produkten auf dem Gebiete des Elektroapparate- und Maschinenbaues. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an andern Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[aufgehoben] [bisher: Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft 'Carl Geisser & Co', in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1967, zum Preise von CHF 842'032.71, wovon CHF 499'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Einladungen und Mitteilungen erfolgen mit Brief, E-Mail oder andern Übertragungsmitteln, die den Nachweis durch Text ermöglichen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker-Geisser, Andreas Oskar, von Däniken, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann-Geisser, Christine, von Madiswil und Altstätten, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geisser, Thomas Emil, von Altstätten, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geisser, Heinrich Karl, von Altstätten, in Sursee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Bruno, von Gansingen, in Tägerwilen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lohmeier-Bloch, Britta, deutsche Staatsangehörige, in Vlotho (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfannenberg, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmersal, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Melle (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2536730, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Carl Geisser AG, in Fällanden, CH-020.3.909.980-1, Elektroapparatehandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.1994, S. 4089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münch, Dr. Hans, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Dr. Theodor, von Zürich, in Opfikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann-Geisser, Christine, von Madiswil und Altstätten, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geisser, Thomas Emil, von Altstätten, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker-Geisser, Brigitta Maria, von Dänikon, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geisser, Heinrich Karl, von Altstätten, in Sursee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulrich, Dr. Peter, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Patronale Personalfürsorgestiftung der Firma Carl Geisser AG, in Fällanden, Stiftung (SHAB Nr.6 vom 10.1.1994 S.168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geisser, Carl, von Altstätten SG, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geisser, Carl Meinrad, von Altstätten, in Gersau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann-Geisser, Christine, von Madiswil, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.