Informazioni su Désirée Ammann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Désirée Ammann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006076529, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LZ IRRI AG, in Zürich, CHE-112.927.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004990866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehrenbach-Müller, Irène, von Morissen und Schmerikon, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Reto, von Lumnezia, in Teufen (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Désirée, von Lumnezia, in Gossau (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaniel, Prisca, von Lumnezia und Surses, in Niederwil (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006075872, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 120 vom 24.06.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'869 vom 19.06.2024 IRRI Verwaltungs AG, in Gossau (SG), CHE-115.439.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2024, Publ. 1006065154).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Reto, von Lumnezia, in Niederteufen (Teufen (AR)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Teufen AR];
Ammann, Désirée, von Lumnezia, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Ammann, Désirée Luzia].
Numero di pubblicazione: HR02-1006070283, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
rpa solutions ag, in Gossau (SG), CHE-114.025.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehrenbach-Müller, Irene, von Schmerikon, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Reto, von Lumnezia, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Désirée, von Lumnezia, in Gossau SG, mit Einzelunterschrift.