Informazioni su Berta Amgarten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Berta Amgarten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005073557, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Genossenschaft Schlachthaus Ei, Sarnen, in Sarnen, CHE-104.359.943, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3518155).
Statutenänderung:
28.11.2020.
Firma neu:
Genossenschaft Fleischhuis.
Sitz neu:
Kerns.
Domizil neu:
Herrschwandstrasse 2, 6067 Melchtal.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb eines Schlachthauses, als Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb. Sie kann den Bau und Betrieb eines neuen Schlacht- und Verarbeitungsbetriebs für die Selbstversorgung der bäuerlichen Haushalte sowie die Direktvermarktung durch die Landwirtschaft realisieren. Die Genossenschaft kann den Betrieb einer Tochtergesellschaft sowie Dritten (z.B. Metzgern) entgeltlich vermieten oder zur Verfügung stellen. Die Genossenschaft stellt das Notschlachtlokal dem "Zweckverband für die Durchführung von Notschlachtungen und die Beseitigung von Tierkörpern" (ZVT) entgeltlich zur Verfügung. Ferner kann sie Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeit der Genossenschaft haftet einzig das Genossenschaftsvermögen. Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft an die Mitglieder erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post. [gestrichen: Vorstand: 5 - 7 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amgarten, Berta, von Lungern, in Giswil, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frunz, Annemarie, von Sarnen, in Ramersberg (Sarnen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Z'Rotz, Anita, von Ennetmoos, in Ennetmoos, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Omlin-Kayser, Janine Doris, von Stans, in Alpnach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5368734, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Genossenschaft Schlachthaus Ei, Sarnen, in Sarnen, CH-140.5.001.139-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2001, S. 199). Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 20.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberli, Regina, von Giswil, in Giswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasser, Oswald, von Alpnach, in Alpnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasser, Susanne, von Lungern, in Sarnen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Moos, Hans, von Sachseln, in Sachseln, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windlin, André, von Kerns, in Melchtal (Kerns), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amgarten, Berta, von Lungern, in Giswil, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frunz, Annemarie, von Sarnen, in Ramersberg (Sarnen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nufer, Hans, von Alpnach, in Alpnachstad (Alpnach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.