Informazioni su Beat Amberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Amberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006107484, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Model Holding AG, in Weinfelden, CHE-100.643.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2023, Publ. 1005882298).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aegerter, Daniel S., von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amberg, Beat, von Zürich, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Stefan, von Zürich, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Andreas, von Schüpfheim, in Braunau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Dr. Marius, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2631663, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Model Holding AG, in Weinfelden, CHE-100.643.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, Publ. 1542057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wechsler, Georg, von Wolhusen, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinterberger, Dr. Walo, von Altstätten, in Opava (CZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Beat, von Zürich, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauflin, Ruth, von Küsnacht ZH, in Triboltingen (Ermatingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honegger, Bernadette, von Hemberg, in Homburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2416538, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WINIMOD AG, in Winterthur, CH-020.3.929.016-4, Immobiliengeschäfte aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2001, S. 6862).
Firma neu:
WINIMOD AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.08.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzuti-Fischer, Astrid, von Steckborn, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wechsler, Georg, von Wolhusen, in Uster, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hochuli-Gloor, Irène, von Reitnau und Oberkulm, in Wigoltingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rietmann, Patrick, von St. Gallen, in Stettfurt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amberg, Beat, von Zürich, in Weinfelden, Liquidator, mit Einzelunterschrift.