Informazioni su Hans Ambauen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Ambauen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004732848, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Dropa Ambauen AG, in Klosters-Serneus, CHE-107.949.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148905).
Statutenänderung:
02.10.2019.
Firma neu:
DROPA Klosters AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambauen, Hans, von Beckenried, in Klosters-Serneus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stecher, Corsin, von Scuol, in Klosters-Serneus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4148905, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Dropa Ambauen AG, in Klosters-Serneus, CHE-107.949.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, Publ. 2044585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambauen-Sommerhalder, Miriam, von Beckenried, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambauen, Hans, von Beckenried, in Klosters-Serneus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5632494, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Dropa Ambauen AG, in Klosters-Serneus, CH-350.3.001.503-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 11, Publ. 5201500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambauen, Hans, von Beckenried, in Klosters-Serneus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambauen-Sommerhalder, Miriam, von Beckenried, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.