Informazioni su Pietro Amacker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pietro Amacker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3440887, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SIX Financial Information AG, in Zürich, CHE-108.421.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3404483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacker, Pietro, von Eischoll, in Auw, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scherrer, Christian, von Schänis, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Yous, Noureddine, von Luzern und Udligenswil, in Arni AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Marc, von Maur, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Natalie, von Sumiswald, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2789413, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BACARS GmbH, in Zug, CHE-305.320.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2432303).
Firma neu:
BACARS GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.04.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacker, Pietro, von Eischoll, in Auw, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borer, Roland Josef, von Kleinlützel, in Sins, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2432303, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BACARS GmbH, in Zug, CHE-305.320.637, c/o Adalbert Borer, St.-Johannes-Strasse 8, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.10.2015.
Zweck:
Verkauf und Handel sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen von Motorfahrzeugen, insbesondere von Autos und Motorräder;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 07.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Borer, Roland Josef, von Kleinlützel, in Sins, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Amacker, Pietro, von Eischoll, in Auw, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.