Informazioni su Marc Amacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marc Amacher
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Amacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004770910, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Loeb AG, in Bern, CHE-105.829.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2019, Publ. 1004699469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galliker, Martin Christoph, von Willisau, in Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaum, Hans, von Wattenwil, in Bremgarten bei Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebollo, Claudia, von Bonaduz, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Rohr, Claudia, von Egerkingen, in Egerkingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giezendanner, Roberta, von Bubikon, in Rothrist, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Baumann, Roberta];
Oesch, Sven, von Embrach, in Embrach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amacher, Marc, von Wilderswil, in Toffen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Manuela, von Walzenhausen, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jöge, Lars, von Sevelen, in Glattpark (Opfikon), mit Kollektivprokura zu zweien;
Köhli, Sibylle, von Kallnach, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rohrbach, Olivia, von Rüeggisberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Mario, von Buchholterberg, in Rickenbach SO, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6111080, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Treat's GmbH, in Münsingen, CH-035.4.027.895-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2000, S. 8686).
Statutenänderung:
31.03.2011.
Sitz neu:
Toffen.
Domizil neu:
c/o Amacher, Fliederweg 13, 3125 Toffen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und die Beratung von Gastwirtschaftsbetrieben, die Farb-, Stil- und Imageberatung sowie den Handel und Verkauf von Lebensmitteln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammen schliessen, Liegenschaften erwerben oder weiter veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 31.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Marc, von Wilderswil, in Toffen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Amacher-Frieden, Sandra, von Rapperswil BE und Wilderswil, in Toffen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:Frieden, Sandra, von Rapperswil BE, in Thun und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Treat's GmbH, in M ü n s i n g e n , Tägertschistrasse 10, 3110 Münsingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2000.
Zweck:
Führung und Beratung von Gastwirtschaftsbetrieben sowie Handel und Verkauf von Lebensmitteln aller Art;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Liegenschaften erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Amacher, Marc, von Wilderswil, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Frieden, Sandra, von Rapperswil BE, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.