Informazioni su David Allsop
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: David Allsop
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7173182, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Biogen Idec Switzerland AG, in Zug, CH-170.3.020.668-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2013, Publ. 7136142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allsop, David, britischer Staatsangehöriger, in Bellingdon near Chesham (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedl-Naderer, Johanna, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Singh, Inderpal, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 5897854, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Biogen-Dompé AG, in Zug, CH-170.3.020.668-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2010, S. 16, Publ. 5789182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marsland, Francis, britischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindborg, Peter Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Davis, David Gregory, australischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doether, Antje, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allsop, David, britischer Staatsangehöriger, in Bellingdon near Chesham (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lawson, Frederick, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lackner, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedl-Naderer, Johanna, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alder, Ronald, von Bauma, in Ottenbach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Traber, Martin, von Basel, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4788412, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, S. 17, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 12'225 vom 12.09.2008Biogen-Dompé AG. , in Zug, CH-170.3.020.668-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, S. 17, Publ. 4655934).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allsop, David, britischer Staatsangehöriger, in Bellingdon near Chesham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Allsop, Daniel].