Informazioni su Rini Alka
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Rini Alka
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006086516, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SHT Haustechnik GmbH, in Wallisellen, CHE-382.673.224, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Misimi, Liridon, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alka, Rini, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005707101, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SHT Haustechnik GmbH, in Dübendorf, CHE-382.673.224, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263309).
Statutenänderung:
03.03.2023.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Neue Winterthurerstrasse 36, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dempfle, Peter H., von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alka, Rini, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Misimi, Liridon, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005414173, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Belunda AG, in Dübendorf, CHE-179.111.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dempfle, Peter, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alka, Rini, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.