Informazioni su Deniz Levent Aksen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Deniz Levent Aksen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006015463, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
InterCast GmbH, in Baar, CHE-204.300.347, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2024, Publ. 1005986619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aksen, Deniz Levent, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sener, Dr. Özcan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Krefeld (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005986619, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
InterCast GmbH, bisher in Horw, CHE-204.300.347, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2024, Publ. 1005973633).
Statutenänderung:
22.02.2024.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o companyplace.ch AG, Rathausstrasse 14, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vlasec, Tomo, von Emmen, in Horw, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aksen, Deniz Levent, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005979820, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Nil Swiss GmbH, in Baar, CHE-362.128.366, c/o companyplace.ch AG, Rathausstrasse 14, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung, insbesondere in Strategie, Marketing, Personal und Finanzen. Zudem bezweckt sie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Grosshandel einschliesslich Erbringung von Beratungsleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 21.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aksen, Deniz, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.