Informazioni su Dr. Michael Aichinger
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Michael Aichinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005855294, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
dynavice GmbH, in Bassersdorf, CHE-192.579.413, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ursprung, Markus, von Ueken, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
UNI SOFTWARE PLUS GMBH (FN 32593 g), in Perg (AT), Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Aichinger, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Perg (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard, Marc, von Zuzwil (BE), in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004573602, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TRIGGR Switzerland GmbH, bisher in Freienbach, CHE-192.579.413, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3648171).
Statutenänderung:
28.01.2019.
Firma neu:
dynavice GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(dynavice LLC).
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
Jakob Spaltensteinstrasse 12, 8303 Bassersdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen der elektronischen Datenverarbeitung und -bereitstellung, die Entwicklung und den Vertrieb von Soft- und Hardware, den Betrieb und das Hosting von Software und Informationsdienstleistungen im eigenen Namen und für Dritte, die Beratung von Dritten bezüglich der Entwicklung, Evaluation, Betrieb von Soft- und Hardware sowie das Unternehmen von allen Tätigkeiten welche damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inhester, Holger, von Hedingen, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Thibodeau, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Ontario (CA), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard , Marc, von Zuzwil (BE), in Bassersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
UNI SOFTWARE PLUS GMBH (FN 32593 g), in Perg (AT), Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Aichinger, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Perg (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3170105, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
UnRiskOmega AG, in Kloten, CHE-154.039.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3114167).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Aichinger, Dr. Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Perg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aeberhard, Marc, von Zuzwil BE, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gut, Edgar, von Wettingen, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.