Informazioni su Walter Aeschlimann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Walter Aeschlimann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Aeschlimann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004452075, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lanz & Cie AG, in Lyss, CHE-107.209.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Walter, von Lyss, in Lyss, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Martin, von Ringgenberg (BE), in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lyss, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschlimann, Walter, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6218522, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schlüsselservice Aeschlimann AG, in Lyss, CH-073.3.017.174-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2009, S. 5, Publ. 4823764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Walter, von Langnau im Emmental, in Lyss, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Aeschlimann, Elisabeth, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Thomas Ed., von Twann-Tüscherz und Ligerz, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Engel, Fabian D., von Twann-Tüscherz und Ligerz, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3359822, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schlüsselservice Aeschlimann AG, in Lyss, CH-073.3.017.174-7, Marktplatz 14, 3250 Lyss, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2006.
Zweck:
Verkauf, Montage und Handel mit Anlagen im Bereich Sicherheit und Einbruchschutz, Schliessanlagen und Verkauf und Handel mit Tresoren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 07.04.2006 und Inventarliste per 31.10.2005 Aktiven von CHF 152'924.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 37'208.95 der Einzelfirma ' Schlüsselservice Walter Aeschlimann', in Lyss, zum Preis von CHF 115'715.61, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 15'715.61 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Aeschlimann, Walter, von Langnau im Emmental, in Lyss, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Aeschlimann, Elisabeth, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Alfons Ruckstuhl, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.