Informazioni su Marcel Aeby
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marcel Aeby
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005203087, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LaCom GmbH, bisher in Hinwil, CHE-105.162.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3327841).
Statutenänderung:
31.03.2021.
Firma neu:
laCom GmbH.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Martinsbruggstrasse 102, 9016 St. Gallen.
Zweck neu:
Das Engineering von HLKS-Applikationen, Service von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Weitere Adresse: Martinsbruggstrasse 102, 9016 St. Gallen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 11.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ow, Claudia, von Pfäffikon, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeby, Marcel, von Fribourg, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien, ];
Högger, Thomas, von Schönholzerswilen, in Halden (Bischofszell), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bischofszell, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien, ];
von Ow, Ralph Fritz, von Pfäffikon, in Hinwil, mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 1611011, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LaCom GmbH, in Hinwil, CHE-105.162.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1248803).
Domizil neu:
Wässeristrasse 37, 8340 Hinwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeby, Marcel, von Fribourg, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.