Informazioni su Hans Aeberhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Aeberhard
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Aeberhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3726592, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Axirion Management AG, in Opfikon, CH-020.3.028.688-5, Erbringen von Consulting-Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2006, S. 21, Publ. 3479334).
Statutenänderung:
4.12.2006.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard, Hans, von Urtenen-Schönbühl, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3479334, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Axirion Management AG, in Opfikon, CH-020.3.028.688-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2005, S. 20, Publ. 2829452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Hans, von Urtenen-Schönbühl, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2829452, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Axirion Management AG, in Opfikon, CH-020.3.028.688-5, Talackerstrasse 9, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Consulting-Dienstleistungen im Bereich Vertriebs- und Marketingmanagement sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt der Gesellschaft förderlich sind, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Eingetragene Personen:
Aeberhard, Hans, von Urtenen-Schönbühl, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Aeberhard, Annelise, von Urtenen-Schönbühl und Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stone Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.