Informazioni su Antoine Jacques Adler
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Antoine Jacques Adler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004691607, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
JAR HOLDING SA, à Martigny, CHE-384.243.165, société anonyme (No. FOSC 25 du 05.02.2016, p.0, Publ. 2649905).
Inscription ou modification de personne(s):
Adler, Sonja, de Ollon, à Quinta do Conde (PT), présidente, avec signature individuelle [précédemment: à Tiranë (AL)];
Adler, Antoine Jacques, de Ollon, à Quinta do Conde (PT), administrateur, avec signature individuelle [précédemment: à Tiranë (AL)].
Numero di pubblicazione: 2649905, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
JAR HOLDING SA, à Martigny, CHE-384.243.165, société anonyme (No. FOSC 4 du 07.01.2016, Publ. 2581845).
Inscription ou modification de personne(s):
Adler, Sonja, de Ollon, à Tiranë (AL), présidente, avec signature individuelle [précédemment: à Chesières (Ollon)];
Adler, Antoine Jacques, de Ollon, à Tiranë (AL), administrateur, avec signature individuelle [précédemment: à Chesières (Ollon)];
Adler, Raphael, de Ollon, à Monthey, directeur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 1612391, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
NARACAMICIE SUISSE HOLDING SA, à Martigny, CHE-384.243.165, société anonyme (No. FOSC 113 du 14.06.2011, Publ. 6203302).
Modification des statuts:
18.06.2014.
Nouvelle raison sociale:
JAR HOLDING SA.
Nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 45, 1920 Martigny.
Nouveau but:
toutes activités en relation avec le commerce de détail, l'immobilier, la gestion de biens, l'import et l'export et le courtage en général;
acquisition, vente et détention de participations à d'autres entreprises en Suisse ou à l'étranger (cf statuts pour but complet).
Nouvelles actions:
1'000 actions au porteur de CHF 100.00. [précédemment: 1'000 actions nominatives à CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Loche, Christian, de La Heutte, à Mézières VD, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Adler, Sonja, de Ollon, à Chesières (Ollon), présidente, avec signature individuelle [précédemment: administratrice avec signature collective à deux];
Adler, Antoine Jacques, de Ollon, à Chesières (Ollon), administrateur, avec signature individuelle.