Informazioni su Peter Ackermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Ackermann
Ultimi comunicati FUSC: Peter Ackermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005758293, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Peter Ackermann GmbH, Ruf-, Such- und Sicherheitsanlagen, in Zofingen, CHE-107.614.209, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2013, S.0, Publ. 973411).
Firma neu:
Peter Ackermann GmbH, Ruf-, Such- und Sicherheitsanlagen in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Peter Ackermann, Heuweg 16, 4665 Oftringen.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Peter, von Mümliswil-Ramiswil, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ackermann-Friedli, Denise, von Mümliswil-Ramiswil, in Oftringen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004786878, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RUFCOM GmbH, in Rothrist, CHE-111.976.621, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753546).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Peter, von Mümliswil-Ramiswil, in Oftringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Giuseppe, von Gränichen, in Obergösgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 158 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1805897, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RUFCOM GmbH, in Zofingen, CHE-111.976.621, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2012, Publ. 6533004).
Statutenänderung:
28.10.2014.
Sitz neu:
Rothrist.
Domizil neu:
Bernstrasse 24, 4852 Rothrist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Peter, von Mümliswil-Ramiswil, in Oftringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Reiden].