Informazioni su Dirk Michael Abels
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dirk Michael Abels
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1601055, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
INTACON Holding AG, bisher in Embrach, CHE-101.333.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, Publ. 6740648).
Statutenänderung:
19.05.2014.
Sitz neu:
Balsthal.
Domizil neu:
Ziegelweg 4, 4710 Balsthal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Dirk Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Murg (DE), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schilling, Holger Werner Max, von Romanshorn, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfungen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6740648, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
INTACON Holding AG, bisher in Adligenswil, CH-100.3.024.378-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2008, S. 11, Publ. 4734722).
Gründungsstatuten:
19.12.2000.
Statutenänderung:
25.04.2012.
Sitz neu:
Embrach.
Domizil neu:
Hardhofstrasse 15, 8424 Embrach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Werner, von Adligenswil und Au SG, in Adligenswil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Holger Werner Max, von Romanshorn, in Pfungen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schilling, Holger, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abels, Dirk Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Abels, Dirk].
Numero di pubblicazione: 3943426, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
INTACON Holding AG, in Adligenswil, CH-100.3.024.378-9, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften, Unternehmungen oder Organisationen und deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2000, S. 8876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Erwin, von Wolfenschiessen, in Buttisholz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Murg (D)];
Schilling, Holger, von Romanshorn, in Pfungen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.