Informazioni su Dr. Christian Abegglen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Christian Abegglen
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Christian Abegglen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005875247, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Das Beste AG, in Appenzell, CHE-107.847.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776667).
Firma neu:
Das Beste AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Sélection SA en liquidation) (Selezione SA in liquidazione).
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegglen, Christian, von Iseltwald, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005776667, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Das Beste AG, in Appenzell, CHE-107.847.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554527). Mit Erklärung vom 16.05.2023 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiris Rico, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Reiris Rico, Silvia, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Abegglen, Christian, von Iseltwald, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Fauth, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Karl, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Hohenbrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheier, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Böblingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005467589, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
The St. Gallen Consulting Institute AG, in St. Gallen, CHE-109.452.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2021, Publ. 1005151503).
Statutenänderung:
29.04.2022.
Firma neu:
The St. Gallen Campus International AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von innovativen Lehr- und Lernformaten sowie die Bereitstellung dafür notwendiger digitaler wie physischer Plattformen und Räume auf Basis einer ganzheitlichen St. Galler Managementlehre zur Optimierung von Lebens- und Unternehmenserfolg genauso wie die Entwicklung und Konzeption digitaler Beratungstools und Knowledge Management Systemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Schliesslich ist die Gesellschaft berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 500.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegglen, Christian, von Iseltwald, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
List Abegglen, Katrin, von Iseltwald, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].