Informazioni su Elisabeth Abderhalden-Rüttener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elisabeth Abderhalden-Rüttener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005308434, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Abderhalden AG, in Rapperswil-Jona, CHE-102.308.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005205415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abderhalden-Rüttener, Elisabeth, von Ebnat-Kappel, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004476670, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Abderhalden AG, in Rapperswil-Jona, CHE-102.308.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2568127).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritzmann-Abderhalden, Christina, von Wilchingen, in Wagen (Rapperswil-Jona), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Abderhalden-Rüttener, Elisabeth, von Ebnat-Kappel, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ritzmann, Thomas, von Wilchingen, in Wagen (Rapperswil-Jona), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6796784, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Abderhalden Fluids AG, in Fehraltorf, CH-020.3.033.408-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2010, S. 22, Publ. 5745744). Gemäss Erklärung vom 20.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abderhalden-Rüttener, Elisabeth, von Ebnat-Kappel, in Rapperswil-Jona, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tanner, Andreas, von Richterswil, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischmann Consulting GmbH (CH-170.4.001.566-4) , in Wollerau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abderhalden, Stefan, von Ebnat-Kappel, in Fehraltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abderhalden-Marinka, Sarah Patricia, von Unterengstringen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.