Jean-Pierre Zuber
residente a Ascona, da Günsberg Mandati attuali: Evelyn und Herbert Axelrod-Stiftung, GFA Gesellschaft für Anlageberatung AG Persone correlate: Jürg Markus Ammann, Alexander Rábián, Alain Zuber e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Pierre Zuber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Pierre Zuber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Pierre Zuber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Pierre Zuber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jean-Pierre Zuber
Persone con il nome Jean-Pierre Zuber lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Gestione fondi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Gestione fondi
Privato con il nome Jean-Pierre Zuber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Pierre Zuber
Numero di pubblicazione: HR02-1005943475, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GFA Gesellschaft für Anlageberatung AG, in Zürich, CHE-106.323.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854121).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Jean-Pierre, von Günsberg, in Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Alain, von Günsberg, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005854121, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GFA Gesellschaft für Anlageberatung AG, in Zürich, CHE-106.323.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193664).
Statutenänderung:
30.08.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen gemäss Finanzinstitutsgesetz (FINIG). In diesem Sinne bezweckt die Gesellschaft die Entgegennahme und die Ausführung von Aufträgen zur Verwaltung von Kundenvermögen in sämtlichen gängigen Anlageformen des In- und Auslandes, insbesondere in Aktien und sonstigen Beteiligungswerten sowie in Obligationen und anderen wertpapiermässig verbrieften Schuldanerkennungen. Die Gesellschaft ist im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit auch berechtigt, Devisengeschäfte über Banken und selbständige Devisenhändler (Broker) zu tätigen. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank, Wertpapierhaus oder Verwalter von Kollektivvermögen voraussetzen, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Alain, von Günsberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zuber, Pascal, von Günsberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zuber, Jean-Pierre, von Günsberg, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004964729, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Evelyn und Herbert Axelrod-Stiftung, in Zürich, CHE-112.488.258, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004515935).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Axelrod, Evelyn, amerikanische und österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Jürg Markus, von Bern, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Jean-Pierre, von Günsberg, in Ascona, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberengstringen];
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ostschweizerische Treuhand Zürich AG].