Jean-Claude Zollinger
residente a Horgen, da Basel e Egg Mandati attuali: flipp.com ag, WAB Weiterausbildung GmbH e di più Persone correlate: Werner Urech, Manuel Reinhard, Christian Stuker e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Claude Zollinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Claude Zollinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Claude Zollinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Claude Zollinger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jean-Claude Zollinger
Persone con il nome Jean-Claude Zollinger lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Altre servici in educazione
Fornitura di servizi informatici
Altre servici in educazione
Privato con il nome Jean-Claude Zollinger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Claude Zollinger
Numero di pubblicazione: 1014299, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
LKW-WAB GmbH, in Basel, CH-270.4.002.334-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2011, S. 6, Publ. 6037474).
Firma neu:
LKW-WAB GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.07.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beerli, Hans-Peter, von Thal, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zollinger, Jean-Claude, von Basel, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Urs, von Winterthur, in Matten b. Interlaken, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4729104, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
LKW-WAB GmbH, in Basel, CH-270.4.002.334-0, Dornacherstr. 74, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.11.2008.
Zweck:
Schulung und Weiterbildung von Fahrzeugführern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. .
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 05.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
LWA-GmbH (CH-280.4.012.172-1), in Pratteln, Gesellschafterin, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
WAB Weiterausbildung GmbH (CH-270.4.014.567-0), in Basel, Gesellschafterin, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rudschuck, Norbert, von Niederdorf, in Giebenach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Beerli, Hans-Peter, von Thal, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Urs, von Winterthur, in Matten b. Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zollinger, Jean-Claude, von Basel, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3537918, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
flipp.com ag, in Horgen, CH-020.3.030.159-3, Erlenstrasse 23, 8810 Horgen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung und Betrieb von Internet-Applikationen und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Aus- und Weiterbildung sowie internationalen Vertrieb von Ausbildungswerkzeugen und Unterrichtshilfsmitteln. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 60'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zollinger, Jean-Claude, von Basel und Egg, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Reinhard, Manuel, von Sumiswald, in Frick, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Urech, Werner, von Hallwil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pronac AG, in Birsfelden, Revisionsstelle.