Dr. Jürg Zoller
residente a Zürich, da Obersaxen Mundaun Mandati attuali: LEXAR AG, Bergo Invest AG Persone correlate: Bruno Josef Hörler-Streule, Josef Fritsche-Kaufmann, Thomas Baranzelli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Jürg Zoller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Jürg Zoller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Jürg Zoller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Jürg Zoller"
|
|
Jürg Zoller
residente a Zürich, da Basel Mandati attuali: Ergonomics AG Persone correlate: Felix Exner, Daniel Sebastian Charlo Wenzel, Alexander Schümperli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Zoller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Zoller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Zoller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Zoller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürg Zoller
Persone con il nome Jürg Zoller lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio di una società partecipate
Fornitura di servizi informatici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio di una società partecipate
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Jürg Zoller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Zoller
Numero di pubblicazione: HR02-1005883847, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ergonomics AG, in Zürich, CHE-107.358.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Zeller, Simon, von Steffisburg, in Schlatt (TG), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SWA Swiss Auditors AG (CHE-112.140.677), in Freienbach, Revisionsstelle;
Zoller, Jürg, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numero di pubblicazione: HR02-1005661277, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
LEXAR AG, in Appenzell, CHE-112.637.570, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005534113).
Statutenänderung:
05.01.2023.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland, die Beratung von Gesellschaften und Gesellschaftern oder Aktionären in Managementfragen sowie bei Käufen und Verkäufen, Zusammenschlüssen sowie Übernahmen von Gesellschaften. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen und Vertretungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Patente, Lizenzen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoller, Jürg, von Obersaxen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fritsche-Kaufmann, Josef, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005614742, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bergo Invest AG, in Zürich, CHE-101.349.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004467732).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoller, Dr. Jürg, von Obersaxen Mundaun, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obersaxen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Baranzelli, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eschmann, Dr. Stephan, von Greifensee und Wädenswil, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Greifensee und Schönenberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Siebenmann, Tina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].