Anton Ziltener
residente a Rorschach, da Bischofszell Mandati attuali: Instore AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Ziltener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Ziltener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Ziltener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Ziltener"
|
|
Anton Ziltener
residente a Landquart, da Sattel Mandati attuali: Katholische Pfarreiheim-Stiftung Landquart Persone correlate: Gregor Zyznowski, Helena Stalder-Neidhart Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Ziltener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Ziltener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Ziltener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Ziltener"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anton Ziltener
Persone con il nome Anton Ziltener lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di mobili
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fabbricazione di mobili
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Anton Ziltener
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anton Ziltener
Numero di pubblicazione: HR02-1005675231, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung KARIBU Kinderhilfe, in Freienbach, CHE-113.916.587, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Simone, von Vilters-Wangs, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, Anton, von Bischofszell, in Rorschach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wild, Josef Albert, von Appenzell, in Abu Dhabi (AE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümin, Hanspeter, von Wollerau, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004884678, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Katholische Pfarreiheim-Stiftung Landquart, in Landquart, CHE-303.308.938, Pfarramt, Kantonsstrasse 20, 7302 Landquart, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.11.1948.
Zweck:
Zweck der Stiftung ist, den religiös-karitativen Institutionen der katholische Pfarrei Landquart, die vom rechtmässigen katholischen Pfarrer von Landquart näher zu bestimmen sind, Heim und Unterkunft zu bieten, oder auch aus den Erträgnissen der Stiftung solche Institutionen zu gründen, zu erhalten und zu unterstützen. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Ziltener, Anton, von Sattel, in Landquart, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zyznowski, Gregor, polnischer Staatsangehöriger, in Landquart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder-Neidhart, Helena, von Landquart, in Landquart, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004553118, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung KARIBU Kinderhilfe, in Freienbach, CHE-113.916.587, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3352253).
Urkundenänderung:
27.10.2018.
Organisation neu:
[gestrichen: Organisation: Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle]. [Weitere Urkundenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Sepp, von Vilters-Wangs, in Vilters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
CONSURA Treuhand AG (CH-020.3.905.926-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Beno Leo, von Niederbüren, in Oberuzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, Anton, von Bischofszell, in Rorschach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.046.662), in Freienbach, Revisionsstelle.