Christoph Zemp
residente a Zürich, da Luzern Mandati attuali: Dnata Switzerland AG, Urban Burger GmbH Persone correlate: Jonathan Diec, Diego Fries, Oliver Schwarz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Zemp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Zemp"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Zemp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Zemp"
|
|
Christoph Zemp
residente a Adliswil, da Schüpfheim Mandati attuali: STRUBA GUMMI AG Persone correlate: Anton Jakob Marti Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Zemp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Zemp"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Zemp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Zemp"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Zemp
Persone con il nome Christoph Zemp lavorano in questi rami economici
Altri servizi connessi al trasporto
Esercizio delle aziende gastronomiche
Altro commercio con prodotti diversi
Altri servizi connessi al trasporto
Esercizio delle aziende gastronomiche
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Christoph Zemp
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Zemp
Numero di pubblicazione: HR02-1005575528, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dnata Switzerland AG, in Kloten, CHE-106.105.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coates, Mark Peter, britischer Staatsangehöriger, in Hill of Kinnaird (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angus, Robert Stewart, britischer Staatsangehöriger, in Edinburgh (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dubai (AE)];
Raschle, Pascal, von Oberhelfenschwil, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zemp, Christoph, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005135505, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Urban Burger GmbH, in Zürich, CHE-335.504.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, S.0, Publ. 1737313).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carvutto, Luca, von Zürich und Luzern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Zemp, Christoph, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004467123, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
InfraWatt, in Schaffhausen, CHE-115.877.136, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3032491).
Statutenänderung:
28.03.2018.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Gwatt (Thun), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adam, Franz, von Solothurn und Oberdorf SO, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Böhlen, Walter, von Riggisberg, in Niederrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiederkehr, Peter, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Hans Peter, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Hessigkofen (Buchegg), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkart, Thierry Paul, von Mühlau, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kocher, Laurent Philippe, von Selzach, in Novaggio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemp, Christoph Pankraz, von Luzern, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.