Ursula Zeder
residente a Emmen, da Inwil Mandati attuali: Arkenda AG Persone correlate: Oliver Stadelmann, André Meili, Alexandra Spychiger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Zeder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Zeder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Zeder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Zeder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ursula Zeder
Persone con il nome Ursula Zeder lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Ursula Zeder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Zeder
Numero di pubblicazione: HR02-1005529967, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
STI Schilter Treuhand & Immobilien AG, in Emmen, CHE-114.879.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2022, Publ. 1005524860).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeder, Ursula, von Inwil, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6620990, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Arvum Architektur & Immobilien AG, in Luzern, CH-100.3.004.906-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2011, S. 0, Publ. 6376222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeder, Ursula, von Inwil, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber Mohamed, Claudia, von Aetigkofen, in Hasle LU, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5058804, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Brun Bauplanung AG, bisher in Luzern, CH-100.3.004.906-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2001, S. 5060).
Statutenänderung:
25.05.2009.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Rosenaustrasse 13, 6032 Emmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Hans, von Veltheim und Buchrain, in Hildisrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeder, Ursula, von Inwil, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aricon Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.020.550-2), Revisionsstelle [bisher: Aricon Treuhand AG, in Luzern].