André Rudolf Wyss
residente a Bottmingen, da Büron Mandati attuali: Implenia Immobilien AG, Implenia Schweiz AG e di più Persone correlate: Mirco Scruzzi, Luca Nicolo Dimitri Bettoja, German Meinrad Grüniger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Rudolf Wyss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Rudolf Wyss"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Rudolf Wyss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Rudolf Wyss"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Rudolf Wyss
Persone con il nome André Rudolf Wyss lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Direzione aziendale e amministrazione
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Direzione aziendale e amministrazione
Privato con il nome André Rudolf Wyss
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Rudolf Wyss
Numero di pubblicazione: HR02-1005660825, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Implenia Immobilien AG, in Opfikon, CHE-103.016.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005599939).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüniger, Dr. German Meinrad, von Buochs, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, André Rudolf, von Büron, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aydin, Ramazan, deutscher Staatsangehöriger, in Frankenthal (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005660826, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Implenia Schweiz AG, in Opfikon, CHE-101.271.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2022, Publ. 1005624148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coloni, Christoph Willy Vittorio, von Rolle, in Gilly, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senange, Gilles Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Bonneville (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dufour, Stéphane Lucien, französischer Staatsangehöriger, in Valleiry (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüniger, Dr. German Meinrad, von Buochs, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, André, von Büron, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aimone Ceschin, Danila, italienische Staatsangehörige, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004906808, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ina Invest AG, in Zürich, CHE-345.725.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004881933).
Statutenänderung:
03.06.2020.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Christoph, von Trub, in Bütschwil-Ganterschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Stefan, von Schübelbach, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caviezel, Christoph, von Laax, in Laax, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Hans Ulrich, von Glarus, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venturi-Zen-Ruffinen, Marie-Noëlle, von Fully, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, André, von Büron, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, René, von Meisterschwanden, in Mülligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Stefan Mächler oder Marc Pointet [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pointet, Marc Alexandre, von La Grande Béroche, in Pully, mit Kollektivunterschrift zu zweien.